2016年07月—至今 江苏省智能交通信息感知与数据分析工程实验室 副主任
2016年03月—至今 南京理工大学—华盛顿大学国际智能交通联合实验室 副主任
2015年08月—至今 南京理工大学电子工程与光电技术学院 副研究员,硕士生导师;
2014年08月—2015年08月 省委组织部选派任常熟市委组织部人才办副主任、常熟市经济技术开发区劳动人事局副局长;
2013年08月—2014年08月 省委组织部选派任常熟市经济技术开发区劳动人事局副局长;
2004年03月—2013年08月 南京理工大学电光学院 助教、助理研究员。